Vai al sito del Polo del '900
9centRo
Cerca
Apri il menu
Esplora
Cerca in archivio
Raffina
284729
risultati trovati
Visualizza
Apri i filtri
Filtri selezionati
Ditta "Fratelli Vitale fu Beniamino"
Azzera la ricerca
Visualizza solo media
Filtra per data
Da
A
Cerca
ANCR - Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza - Polo del '900
7337
Archivio Ebraico Terracini
12115
Archivio di Stato di Torino
1004
Associazione Amici Archivio Olivetti
8
Associazione Archivio Storico Olivetti
4011
Associazione Pozzo di Miele
6
Associazione culturale Vera Nocentini. Archivio - biblioteca storico - sindacale
47227
CREO Centro Ricerca Etnomusica Oralità
1558
Centro Einstein di studi internazionali - CESI (già Centro europeo di studi e informazioni)
175
Centro Studi Piero Gobetti - Polo del '900
1181
Collezioni storiche del Politecnico di Torino
11415
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
47331
Fondazione Carlo Donat-Cattin - Polo del '900
11996
Fondazione Giovanni Goria
8829
Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci di Torino
64839
Fondazione Sandro Penna, Torino
8441
ILSREC
6366
ISMEL - Polo del '900
12761
Istituto di studi storici Gaetano Salvemini - Polo del '900
12767
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 'Giorgio Agosti' - Polo del '900
116
Museo Leone
3810
Rete Archivi Biellesi
16513
Unione culturale Antonicelli - UC di torino
4730
Tipologia
Complesso di fondi
107
Fondo
825
Subfondo
266
Serie
16627
Sottoserie
308
Unità archivistica
163860
Documento
45883
Fotografia
34743
Stampa
10670
serie
3915
Audiovisivo
3576
Risorsa bibliografica
2659
Campionario
696
Oggetto
341
Sottounità
79
Fondi
" 'L Cant del Cont Ugolin"
2
"A Rinaldo Rigola 2 febbraio 1953"
1
"A proposito di spettri"
1
"A-Z Code télégraphique français" edito a Parigi da V. de Kircheisen (3.a edizione)
1
"ABC Universal commercial telegraphic code" edito a Londra
1
"Accordo sul costo del lavoro 1983.
1
"Alla Confederazione generale del lavoro"
1
"Alternativa socialista"
1
"Aneddoti"
1
"Annual Report" e "Bilanci d'esercizio" del Gruppo Marzotto
1
"Antonio Vergnanini"
1
"Appello ai lavoratori"
1
"Appunti da conservare"
1
"Appunti di viaggio in Sicilia"
1
"Appunti per la ricostruzione"
2
precedente
Pagina 35 di 9491
successiva
Archivio
Biblioteca
Tutto
Lettere inviate a Massimo Ottolenghi da persone diverse
Archivio Ebraico Terracini
Fondo personale Massimo Ottolenghi
1927 - 1942 -
Unità archivistica
Carte Lea Finzi vedova Tedeschi
Archivio Ebraico Terracini
Fondo Tedeschi-Valabrega (1920 - 1988)
1961 - 1964 -
Unità archivistica
Il padre dei fratelli Cervi, Alcide, nella sede della Federazione, Torino s.d.
Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci di Torino
Partito comunista italiano. Federazione di Torino
Fotografia
1
Cascina Ranotta. Modalità per il condono del fitto agli affittavoli fratelli Facta
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
Istituto di San Paolo di Torino. Funzioni centrali
25 Giugno 1885 -
Documento
Domanda dei fratelli Facta affittavoli della cascina Ranotta per riduzione del fitto
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
Istituto di San Paolo di Torino. Funzioni centrali
14 Aprile 1885 -
Documento
Foà Filippo Raffaello. Corso Vittorio Emanule 40 - via Fratelli Calandra 17. Torino
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1944 fino a 1947 -
Unità archivistica
Pfister Cecilia fu Carlo in Schoeller. Revocato 30-1-1951. Riconsegnato 24-4-1951
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1949 fino a 1951 -
Unità archivistica
Reyna Clelia fu Augusto in Schnell. Revocato 7-10-1950. Riconsegnato 7-4-1951
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1946 fino a 1951 -
Unità archivistica
Podauschkine Anna fu Michele in Buser. Revocato 7-6-1947 Riconsegnato 12-7-1948
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1946 fino a 1948 -
Unità archivistica
Cuppers Elly fu Carlo in Stremme. Revocato 9-10-1951 Riconsegnato 31-1-1952
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1946 fino a 1952 -
Unità archivistica
Relazione sui risultati del prestito. Proposta di compensi al personale che vi fu applicato
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
Istituto di San Paolo di Torino. Funzioni centrali
26 Marzo 1920 -
Documento
3
Rohn Agnese fu Adalberto ved. Krakauer. Revocato 8-4-1952. Riconsegnato 10-12-1952
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1947 fino a 1952 -
Unità archivistica
Schneider Jiulius, dott. fu Cristiano. Riconsegnato v.u. 21-11-1959. Revocato 28-4-1952
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1935 fino a 1959 -
Unità archivistica
Kramsta Hans Georg, von fu Giorgio. Revocato 13-4-1949 Riconsegnato 24-6-1954
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1942 fino a 1955 -
Unità archivistica
Lorenz Heinz (Enrico), ing. fu Paolo. Revocato 30-1-1951 Riconsegnato 5-5-1951
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1947 fino a 1951 -
Unità archivistica
D'Ambrosio Emilia fu Enrico in Krapfenbauer. Revocato 9-5-1952. Riconsegnato 18-7-1952
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1946 fino a 1952 -
Unità archivistica
Corradi Anna Maria fu Corrado in Schellenberg. Revocato 5-9-1949. Riconsegnato 22-10-1957
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1945 fino a 1959 -
Unità archivistica
Grozinger Manfredo di Carlo, Carlo fu Teofilo. Revocato 6-8-1953 Riconsegnato 6-5-1954
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1946 fino a 1955 -
Unità archivistica
Bugatto Giovanna fu Agostino in Klusener. Revocato 20-2-1953; verbale unilaterale 14-5-1960
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1946 fino a 1960 -
Unità archivistica
Monaco 1972 fu un atto di guerra e di propaganda. Parla Segre [firmato Giulio Meotti]
Archivio Ebraico Terracini
Vittorio Dan Segre
2005 Dicembre 15 -
Documento
Il sindaco Ruggero Bertotti inaugura la scuola "Fratelli Cervi" , Collegno ottobre 1964
Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci di Torino
Partito comunista italiano. Federazione di Torino
1964/10 - 1964/10 -
Fotografia
1
Conti geometra Antonio fu Giovanni. Nomina a tesoriere del Monte e accettazione cauzione lire 3000
Fondazione Giovanni Goria
Cassa di risparmio di Asti
1914 - 1945 -
Unità archivistica
Schmidt Hoffmeister Dora fu Oscar ved. Martini. Revocato 23-7-1951 Riconsegnato 21-12-1951
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1946 fino a 1952 -
Unità archivistica
Grozinger Carlo di Carlo, Carlo fu Teofilo. Revocato 6-8-1953. Riconsegnato 6-5-1954
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1946 fino a 1954 -
Unità archivistica
Parlamento in
Fondazione Giovanni Goria
Goria Giovanni
17/7/1987 -
Audiovisivo
Corrispondenza
Archivio Ebraico Terracini
Famiglia Diena - Carmagnola (1939-1983)
1939 - 1942 -
Unità archivistica
Registro delle fatture
Rete Archivi Biellesi
Registro delle fatture
1930-1943 -
Documento
Romagnolo Francesco
Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura
III - Gestioni Egeli - Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare dell'Istituto di San Paolo di Torino
1943 fino a 1944 -
Unità archivistica
4. Scrittura di Samuel Vita Ottolenghi, per assunzione del figlio quale allievo orefice
Archivio Ebraico Terracini
Fondo personale Massimo Ottolenghi
1843 Novembre 16 -
Documento
15. Nota di trascrizione del rogito Baratta di acquisto di proprietà di terreno in Casalborgone da parte di Giuseppe Bonajut Ottolenghi nei confronti di Pesce Giuseppe
Archivio Ebraico Terracini
Fondo personale Massimo Ottolenghi
1868 Marzo 15 -
Documento
precedente
Pagina 35 di 9491
successiva